주요공시
아이엠 2021.06.23 20:20
정정일자 | 2021-06-23 |
1. 정정관련 공시서류 | 최대주주변경 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-18 | |
3. 정정사유 | 변경후 최대주주 확인 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1. 변경내용 변경후 | 최대주주등 - 소유주식수(주) - 소유비율(%) - |
최대주주등:(주)지온매니지먼트컴퍼니 소유주식수(주): 4,696,605 소유비율(%): 8.0% |
2. 변경사유 | -담보권자의 주식인출 확인 | -변경전 최대주주인 임일우와 주식담보계약 체결한 담보권자 (주)자이온에쿼티파트너스가 담보권실행으로 주식인출 후 (주)지온매니지먼트로 주식을 양도하는 계약 체결함에 따라 최대주주 변경 |
3. 지분인수목적 | - | -경영참여 |
4. 변경일자 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
5. 변경확인일자 | 2021-06-18 | 2021-06-23 |
세부내역 | - | 기재사항추가 |
변경후최대주주에 관한사항 | - | 기재사항추가 |
- |
1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 임일우 | ||
소유주식수(주) | 4,696,605 | ||||
소유비율(%) | 8.0 | ||||
변경후 | 최대주주등 | (주)지온매니지먼트컴퍼니 | |||
소유주식수(주) | 4,696,605 | ||||
소유비율(%) | 8.0 | ||||
2. 변경사유 | -변경전 최대주주인 임일우와 주식담보계약 체결한 담보권자 (주)자이온에쿼티파트너스가 담보권실행으로 주식인출 후 (주)지온매니지먼트로 주식을 양도하는 계약 체결함에 따라 최대주주 변경 | ||||
-실권주 인수로 인한 변경 여부 | 아니오 | ||||
-양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | ||||
3. 지분인수목적 | -경영참여 | ||||
-인수자금 조달방법 | 자기자금(원) | - | |||
차입금(원) | - | ||||
차입처 | - | ||||
차입기간 | - | ~ | - | ||
담보내역 | - | ||||
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | ||||
4. 변경일자 | 2021-06-22 | ||||
5. 변경확인일자 | 2021-06-23 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
-상기 소유비율은 총발행주식수 58,693,783주를 기준으로 하였습니다. -상기 변경일자 2021.06.22은 (주)지온매니지먼트가 공시한 '주식등의 대량보유상황보고서'에서 확인한 주식입고 일자 입니다. -상기 변경확인일자는 (주)지온매니지먼트가 공시한 '주식등의 대량보유상황보고서' 제출일 (2021.06.23) 입니다. -전 최대주주 임일우는 보유지분을 담보권자가 임의로 주식을 인출한 사실에 대해 강남경찰서에 고소장을 접수하였습니다. |
|||||
※ 관련공시 | - |
성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
임일우 | 변경전 최대주주 | 4,696,605 | 8.0 | - | - | - |
(주)지온매니지먼트컴퍼니 | 변경후 최대주주 | - | - | 4,696,605 | 8.0 | - |
1. 법인의 기본정보 | |||
법인명 | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 법인등록번호 |
(주)지온매니지먼트컴퍼니 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 학동로 | 110111-7109881 |
주요 사업내용 | 서비스 | ||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보 | |||
구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
대표이사 | 박성권 | 2,000 | 100 |
대표이사 | - | - | - |
- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보 | |||
구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 임원 경력 | |||||||
성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
박성권 | (주)지온매니지먼트컴퍼니 | 비상장 | - | 대표이사 | 2020-03-25 | - | - |
박성권 | (주)자이온에쿼티파트너스 | 비상장 | - | 대표이사 | 2020-03-06 | - | - |
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력 | ||||||
성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 최대주주에 해당하는 기간 | 비고 | |
시작일 | 종료일 | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
해당 사업연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 |
자산총계 | 7 | 자본금 | 10 |
부채총계 | 3 | 매출액 | - |
자본총계 | 4 | 당기순손익 | 3 |
외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
3. 당해 상장법인과의 관계 | |||
- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계 | 변경후 최대주주 | ||
- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계 | 성명 | 최대주주(법인)와의 관계 | |
최대주주 | 박성권 | 대표이사 | |
4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
구분 | 거래 내역 | ||
당해년도 | - | ||
전년도 | - | ||
전전년도 | - |